Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundsager 14, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-29 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-21 fjernes Legale ejere: Jørgen Nexøe (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-21 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET LUNDSAGER 14 ApS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-21 fjernes Reelle ejere: Jørgen Nexøe (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-21 fjernes Stiftere: Jørgen Nexøe, John Larsen (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Jørgen Nexøe (direktion) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2016-11-30 tilføjes Vedtægter: 2016-11-30 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2016-08-30 fjernes Direktion: John Larsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Legale ejere: Jørgen Nexøe (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2016-04-29 fjernes Legale ejere: Jørgen Nexøe, John Larsen (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-04-30 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Nexøe (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2011-12-01 tilføjes Legale ejere: Jørgen Nexøe, John Larsen (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2011-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundsager 14, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Direktion: John Larsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2011-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom, at drive virksomhed som ejendomsselskab samt anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-29 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET LUNDSAGER 14 ApS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Stiftere: Jørgen Nexøe, John Larsen (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2011-11-29 tilføjes Vedtægter: 2011-11-29 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2011-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-01)