Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-16 tilføjes Revisor: ReVision+ Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2011-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Retail Service ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-01-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Detail Rengøring ApS. (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-01-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk Rengøring & Butiksservice ApS. (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Detail og Administration ApS. (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2017-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Detail Rengøring Øst ApS. (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2024-06-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M.Rasmussen Ejendomme ApS. (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-08-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-09-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-28 fjernes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 45, 2., 8500 Grenaa (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 22, st. tv., 8500 Grenaa (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-12 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 22, st. tv., 8500 Grenaa (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 22, st. tv., 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 22, st. tv., 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 22, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 22, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 22, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-06-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-21 tilføjes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-03-21 fjernes Revisor: Dansk Revision Grenaa, Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 22, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2016-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Violskrænten 8, 8500 Grenaa (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-10-16 tilføjes Revisor: Dansk Revision Grenaa, Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2012-10-16 fjernes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violskrænten 8, 8500 Grenaa (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 3, 8500 Grenaa (offentliggjort 2011-12-08)
Den 2011-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 3, 8500 Grenaa (offentliggjort 2011-12-08)
Den 2011-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Møgelbjerg 75, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-28 tilføjes Legale ejere: Michael Andreas Rasmussen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelbjerg 75, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-21 tilføjes Direktion: Michael Andreas Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt investeringer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2011-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Navne: MICUS HOLDING ApS (offentliggjort 2011-11-28)
Den 2011-11-21 tilføjes Reelle ejere: Michael Andreas Rasmussen (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2011-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2011-11-21 tilføjes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Stiftere: Michael Andreas Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Vedtægter: 2011-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-28)
Den 2011-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)