Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønbækvej 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-10 fjernes Bestyrelse: Monnieh Sofia Sinnet Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Direktion: Monnieh Sofia Sinnet Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-10 fjernes Kontaktoplysninger: mj@i3a.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-10 fjernes Navne: MONTO PROPERTY INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Stiftere: MOJITOS DYNAMIC INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønbækvej 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tvilumgårdsvej 1, 8882 Fårvang (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: mj@i3a.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Bestyrelse: Monnieh Sofia Sinnet Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Direktion: Monnieh Sofia Sinnet Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Direktion: Tony Verner Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i boliger, forbedring, istandsættelse, samt udlejning af boliger til privat og erhverv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktøren alene, Moniqa Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Vedtægter: 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tvilumgårdsvej 1, 8882 Fårvang (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-23 tilføjes Direktion: Tony Verner Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Navne: MONTO PROPERTY INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Stiftere: MOJITOS DYNAMIC INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)