Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Binavne | Formål | Vedtægter | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2011-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: TO ApS. (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2017-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Verdenshjørnet ApS. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2019-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Verdenshjørnet ApS. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2023-11-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mobile Business A/S. (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-07-10 Statstidende Dekret
Den 2024-06-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-04-22 fjernes Direktion: Mohammed Abdul Malik (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2023-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: Muhammed Bazlul Haque (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Mohammed Abdul Malik (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Muhammed Bazlul Haque (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Mohammed Abdul Malik (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-05 tilføjes Binavne: Magasinet RENE HÆNDER aps, Forlaget RENE HÆNDER aps (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-04 fjernes Binavne: GARAGEN MUSIKFÆLLESSKAB ApS, MobileChefs.com ApS, HejKBH.dk ApS, Hii You.org ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udvikling og salg af mobile forretninger, at hjælpe iværksættere med at opnå en lønsom mobil forretning, at drive catering og eventvirksomhed såvel som at etablere Street Food madmarkeder samt at drive restaurationsvirksomhed. Selskabets formål er endvidere enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. Endvidere er selskabets formål at agere som forlag ved udgivelse af magasiner og tidsskrifter. (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-01 tilføjes Direktion: Mohammed Abdul Malik (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2021-02-01 fjernes Direktion: Wagasali Joshua Yasin (direktør) (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-01 tilføjes Legale ejere: Mohammed Abdul Malik (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2021-02-01 fjernes Legale ejere: Wagasali Joshua Yasin (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-01 tilføjes Reelle ejere: Mohammed Abdul Malik (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2021-02-01 fjernes Reelle ejere: Wagasali Joshua Yasin (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-25 tilføjes Vedtægter: 2021-01-25 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-01 tilføjes Bibranche: Anden trykning (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-07-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 320, 1432 København K (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 147, 3. tv., 1432 København K (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Kontaktoplysninger: thecabinetaps@gmail.com (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2019-07-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2019-07-09 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2019-07-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Direktion: Wagasali Joshua Yasin (direktør) (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2019-05-31 fjernes Direktion: Christian Leth (direktør) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-05-31 tilføjes Reelle ejere: Wagasali Joshua Yasin (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2019-05-31 fjernes Reelle ejere: Maria Papadaki (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-05-31 fjernes Legale ejere: FARLOOK INVESTMENTS LIMITED (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-05-20 tilføjes Legale ejere: Wagasali Joshua Yasin (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-03-30 tilføjes Direktion: Christian Leth (direktør) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-03-30 fjernes Direktion: Christian Leth (direktør) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 147, 3. tv., 1432 København K (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 147, 3. tv., 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udvikling og salg af mobile forretninger, at hjælpe iværksættere med at opnå en lønsom mobil forretning, at drive catering og eventvirksomhed såvel som at etablere Street Food madmarkeder samt at drive restaurationsvirksomhed. Selskabets formål er endvidere enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2016-10-12 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-12 tilføjes Vedtægter: 2016-10-12 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-16 tilføjes Binavne: Hii You.org ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2016-08-12 tilføjes Vedtægter: 2016-08-12 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-02 fjernes Direktion: Anders Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-23 tilføjes Binavne: MobileChefs.com ApS, HejKBH.dk ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2015-04-22 fjernes Binavne: MOBILE FOOD ApS, BURGER JACK ApS (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Direktion: Christian Leth (direktør) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2015-04-22 tilføjes Vedtægter: 2015-04-22 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er foruden at agere som moderselskab at drive udvikling og salg af mobile salgsenheder på trailere, el-biler og bil chassis såvel som catering forretning. (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2014-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2014-09-17 tilføjes Vedtægter: 2014-09-17 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2014-09-16 tilføjes Bibranche: Event catering (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2014-09-16 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2014-09-15 fjernes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2013-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 147, 3. tv., 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2013-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-18 tilføjes Navne: THE CABINET ApS (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-17 fjernes Navne: DANSK INTERNETOPTIMERING ApS (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-28 tilføjes Direktion: Anders Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-28 fjernes Direktion: Claes Wallich (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2012-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2012-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2012-02-27)
Den 2012-04-17 tilføjes Direktion: Claes Wallich (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-17 fjernes Direktion: Jesper Krogh Støttrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2012-02-27)
Den 2012-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Boyesgade 3, 5. th., 1622 København V (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2011-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boyesgade 3, 5. th., 1622 København V (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2011-11-12 tilføjes Binavne: MOBILE FOOD ApS, BURGER JACK ApS, GARAGEN MUSIKFÆLLESSKAB ApS, MOBILE KITCHEN ApS (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2011-11-12 tilføjes Direktion: Jesper Krogh Støttrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-12 tilføjes Legale ejere: FARLOOK INVESTMENTS LIMITED (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2011-11-12 tilføjes Navne: DANSK INTERNETOPTIMERING ApS (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2011-11-12 tilføjes Reelle ejere: Maria Papadaki (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2011-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2011-11-12 tilføjes Stiftere: STØTTRUP EJENDOMME 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-23)
Den 2011-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-17)