Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Benny Hemming Andersen | 01.01.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Christian Vedel | 18.11.2011 | 01.01.2015 | adm. dir |
Thomas Erringsø | 18.11.2011 | 31.10.2013 | direktør |
Benny Hemming Andersen | 18.11.2011 | 31.10.2013 | direktør |
Peter Michael Stahlhut | 18.11.2011 | 21.05.2012 | direktør |