Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DUOTEC HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DUOTEC HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Vedtægter: 2013-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roasvej 8, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-08 tilføjes Direktion: Rasmus Weidik Skovgaard Bendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 tilføjes Legale ejere: Rasmus Weidik Skovgaard Bendsen (offentliggjort 2015-06-07)
Den 2011-11-08 tilføjes Navne: MIMOSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-11-21)
Den 2011-11-08 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Weidik Skovgaard Bendsen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2011-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-11-08 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 tilføjes Stiftere: Rasmus Weidik Skovgaard Bendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-21)
Den 2011-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)