Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Åkandevej 21, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Binavne: DH Denmark-SEK ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Direktion: Frank Talbot Mc Faden (direktion) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-18 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Hovedbranche: Gennemløbsholdingselskaber (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Legale ejere: DHCDAN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Navne: DH DENMARK-EURO ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Stiftere: Mogens Ebeling (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2015-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: DH DENMARK-SEK ApS. (offentliggjort 2015-08-05)
Den 2020-12-29 tilføjes Legale ejere: DHCDAN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-12-29 fjernes Legale ejere: DH Medical Holding AB (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemløbsholdingselskaber (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-21 tilføjes Legale ejere: DH Medical Holding AB (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2018-03-21 fjernes Legale ejere: DANRAD ApS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 12.000,00 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2015-10-01 tilføjes Vedtægter: 2015-10-01 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2015-07-02 tilføjes Binavne: DH Denmark-SEK ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2015-06-19 tilføjes Vedtægter: 2015-06-19 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-25 tilføjes Legale ejere: DANRAD ApS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2011-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkandevej 21, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-11-18 tilføjes Direktion: Frank Talbot Mc Faden (direktion) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er , direkte eller indirekte, at drive virksomhed i ind- og udland ved industri, handel, finansiering, investering og anden hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-18 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-11-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2011-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 11.000,00 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2011-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-11-18 tilføjes Navne: DH DENMARK-EURO ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-11-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 tilføjes Stiftere: Mogens Ebeling (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-11-18 tilføjes Vedtægter: 2011-11-18 (offentliggjort 2015-08-05)
Den 2011-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-15)