Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ZANGENBERG & COMPANY ApS. (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2011-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ZANGENBERG ANALYTICS ApS. (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2013-06-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: QUARTERLY ANALYTICS ApS. (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: ZangBird ApS. (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ZangBird ApS. (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Cozy by JZ ApS. (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2020-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cozy by JZ ApS. (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2013-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 52, 4., 1112 København K (offentliggjort 2013-11-14)
Den 2013-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 41, 1112 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er Investering og finansiering, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed, herunder holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Vedtægter: 2013-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TOMMY JENSEN GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 41, 1112 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-18 tilføjes Binavne: ZANGENBERG GRUPPEN ApS, ZANGENBERG GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 tilføjes Direktion: Mette Krogh Zangenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 tilføjes Legale ejere: Mette Krogh Zangenberg, Henrik Christian Zangenberg (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2011-11-18 tilføjes Navne: MH ZANGENBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2011-11-18)
Den 2011-11-18 tilføjes Reelle ejere: Mette Krogh Zangenberg, Henrik Christian Zangenberg (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2011-11-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2011-11-18 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TOMMY JENSEN GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 tilføjes Stiftere: Henrik Christian Zangenberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-18)
Den 2011-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)