Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Hovedbranche | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Binavne | Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 219, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 19, st., 1255 København K (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-15 tilføjes Legale ejere: Claus Christian Larsen Holding ApS (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 19, st., 1255 København K (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2013-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Klareboderne 10, kl., 1115 København K (offentliggjort 2013-12-10)
Den 2013-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klareboderne 10, kl., 1115 København K (offentliggjort 2013-12-10)
Den 2013-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sværtegade 5, 3., 1118 København K (offentliggjort 2012-02-19)
Den 2013-01-10 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kontor- og butiksmøbler (offentliggjort 2013-01-17)
Den 2013-01-09 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2011-11-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive internet virksomhed samt heraf beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Navne: CLARRODS INTERIOR ApS (offentliggjort 2013-01-10)
Den 2013-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Vedtægter: 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 fjernes Bestyrelse: Christoffer Dalum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 fjernes Binavne: THE NOBLERAT COMPANY ApS, CLARRODS ApS, C & C DESIGN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Navne: C & C GROUP ApS (offentliggjort 2011-11-17)
Den 2012-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sværtegade 5, 3., 1118 København K (offentliggjort 2012-02-19)
Den 2012-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sværtegade 5, 3. bgh., 1118 København K (offentliggjort 2012-02-07)
Den 2012-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sværtegade 5, 3. bgh., 1118 København K (offentliggjort 2012-02-07)
Den 2012-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 263, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 263, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-11 tilføjes Bestyrelse: Christoffer Dalum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-11 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2011-11-18)
Den 2011-11-11 tilføjes Binavne: THE NOBLERAT COMPANY ApS, CLARRODS ApS, C & C DESIGN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Direktion: Claus Christian Ploug Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2011-11-18)
Den 2011-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Navne: C & C GROUP ApS (offentliggjort 2011-11-17)
Den 2011-11-11 tilføjes Reelle ejere: Claus Christian Ploug Larsen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2011-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Stiftere: Claus Christian Ploug Larsen, Christoffer Dalum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-17)
Den 2011-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)