Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JYDERUP CENTERET ApS. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-30 tilføjes Vedtægter: 2013-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Revisor: N.C.R.A. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstrup Parken 11, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-07 tilføjes Direktion: Lone Kargaard Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Legale ejere: Lone Kargaard Andersen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2011-11-07 tilføjes Navne: LONE KARGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2011-11-18)
Den 2011-11-07 tilføjes Reelle ejere: Lone Kargaard Andersen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2011-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Revisor: N.C.R.A. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Stiftere: Lone Kargaard Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-18)
Den 2011-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)