Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JYDERUP CENTERET ApS. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: lh@spartner.dk (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-30 tilføjes Vedtægter: 2013-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sørningevej 24, 4440 Mørkøv (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-07 tilføjes Direktion: Louise Kargaard Hastrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Legale ejere: Louise Kargaard Hastrup (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2011-11-07 tilføjes Navne: LOUISE HASTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2011-11-18)
Den 2011-11-07 tilføjes Reelle ejere: Louise Kargaard Hastrup (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2011-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Stiftere: Louise Kargaard Hastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-18)
Den 2011-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)