Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Christen Kolds Vej 48, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2014-01-15 fjernes Direktion: Sven Erik Højstrup Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-15 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2014-01-15 fjernes Navne: SPILLENATIONEN ApS (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2014-01-15 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-15 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-15 fjernes Revisor: ND REVISION VOJENS REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-15 fjernes Stiftere: Poul Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af computerspil og software samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Navne: SPILLENATIONEN ApS (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2013-07-11 fjernes Navne: PLAYNATION ApS (offentliggjort 2012-05-13)
Den 2013-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Vedtægter: 2013-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Direktion: Sven Erik Højstrup Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 fjernes Direktion: Peter Veng (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christen Kolds Vej 48, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2012-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Alle 48, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-13 tilføjes Direktion: Peter Veng (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-13 fjernes Direktion: Poul Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-13 tilføjes Navne: PLAYNATION ApS (offentliggjort 2012-05-13)
Den 2012-05-12 fjernes Navne: TKA VOJENS ApS (offentliggjort 2011-11-16)
Den 2011-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Alle 48, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-14 tilføjes Direktion: Poul Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2011-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Navne: TKA VOJENS ApS (offentliggjort 2011-11-16)
Den 2011-11-14 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Revisor: ND REVISION VOJENS REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Stiftere: Poul Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2011-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)