Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GULD & URE CITY VEST ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2012-07-21 sletter virksomheden Ejerskaber: GULD & URE HERNINGCENTRET ApS. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-06-17 sletter virksomheden Ejerskaber: GULD & URE BRYGGEN ApS. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GULD & URE BRYGGEN ApS. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GULD & URE HERNINGCENTRET ApS. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2020-06-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LUND & CHRISTIANSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 tilføjes Vedtægter: 2013-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asger Jorns Vej 5, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-16 tilføjes Direktion: Connie Skotte (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Legale ejere: Jacob Skotte (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2011-11-16 tilføjes Navne: CJS HOLDING ApS (offentliggjort 2011-11-16)
Den 2011-11-16 tilføjes Reelle ejere: Jacob Skotte (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2011-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LUND & CHRISTIANSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Stiftere: Jacob Skotte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-16)
Den 2011-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)