Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Almindvej 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 fjernes Bestyrelse: Finn Allan Jonstrup (formand) (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 fjernes Direktion: Per Lange (adm. dir) (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-10 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 fjernes Kontaktoplysninger: jch@naviators.dk (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 fjernes Navne: NAVIATORS VEST ApS (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 fjernes Stiftere: TOFTGAARD ApS, Per Lange, NAVIATORS A/S, Henriette Nielsen (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Almindvej 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2012-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkevej 18, 8800 Viborg (offentliggjort 2011-11-16)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 18, 8800 Viborg (offentliggjort 2011-11-16)
Den 2011-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Almindvej 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Almindvej 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-10 tilføjes Bestyrelse: Finn Allan Jonstrup (formand) (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Direktion: Per Lange (adm. dir) (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og produktion af software og hermed forbundet virk-somhed. (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-10 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Kontaktoplysninger: jch@naviators.dk (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Navne: NAVIATORS VEST ApS (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 tilføjes Stiftere: TOFTGAARD ApS, Per Lange, NAVIATORS A/S, Henriette Nielsen (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med yderligere to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Vedtægter: 2011-11-10 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-28)