Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 tilføjes Vedtægter: 2023-01-03 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2011-11-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KELD HANSEN BIL A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-01 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korshøj 4, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-11-09 tilføjes Direktion: Keld Arne Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2011-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Legale ejere: Keld Arne Hansen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-11-09 tilføjes Navne: K.H. BIL HOLDING ApS (offentliggjort 2011-11-15)
Den 2011-11-09 tilføjes Reelle ejere: Keld Arne Hansen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2011-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-11-09 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2011-11-09 tilføjes Stiftere: Keld Arne Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2011-11-09 tilføjes Vedtægter: 2011-11-09 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2011-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-15)
Den 2011-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)