Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Formål | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Direktion | Bibranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oktobervej 49, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Oktobervej 47, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oktobervej 47, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Oktobervej 47, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 tilføjes Navne: JDH-BYG A/S (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-22 fjernes Navne: JDH-BYG ApS (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 tilføjes Vedtægter: 2023-11-23 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-05-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@jdh-byg.dk (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-09 fjernes Kontaktoplysninger: jdh@jdh-byg.dk (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-03-31 tilføjes Bestyrelse: Søren Schriver (formand) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 138.528,00 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-03-31 tilføjes Legale ejere: JDH-BYG Holding ApS, P. Holt J. Holding ApS, SCHRIVERSK ApS, P.A. Bjerre Holding ApS, Mydland Holding ApS, SD+ Holding ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-30 fjernes Legale ejere: JDH-BYG Holding ApS, P. Holt J. Holding ApS, P.A. Bjerre Holding ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Dalgas Hedeager (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-30 fjernes Reelle ejere: Jørgen Dalgas Hedeager (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 tilføjes Vedtægter: 2023-03-31 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-03-31 fjernes Direktion: Jørgen Dalgas Hedeager (direktør) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-12-21 tilføjes Direktion: Per Holt Johannessen (direktør) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-11-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: JDH-BYG Holding ApS, P. Holt J. Holding ApS, P.A. Bjerre Holding ApS, MBSC Holding ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-09-29 fjernes Legale ejere: JDH-BYG Holding ApS, MBSC Holding ApS, P.A. Bjerre Holding ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-09-30 fjernes Reelle ejere: Morten Bohlbro Skov Christiansen (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2021-10-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-30 tilføjes Legale ejere: P.A. Bjerre Holding ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2020-12-03 tilføjes Bibranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-03 tilføjes Bibranche: Malerforretninger (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-03 tilføjes Bibranche: Murere (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-03 tilføjes Direktion: Peter Ankersen Bjerre (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-11-22 tilføjes Direktion: Morten Bohlbro Skov Christiansen (direktør) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-11-22 tilføjes Vedtægter: 2019-11-22 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oktobervej 47, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2019-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Høeg Hagens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-10 tilføjes Kontaktoplysninger: jdh@jdh-byg.dk (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 106.667,00 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2018-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2018-09-23 tilføjes Legale ejere: MBSC Holding ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2018-09-23 tilføjes Reelle ejere: Morten Bohlbro Skov Christiansen, Jørgen Dalgas Hedeager (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2018-09-22 fjernes Reelle ejere: Jørgen Dalgas Hedeager (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-23 tilføjes Vedtægter: 2018-09-23 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-22 tilføjes Legale ejere: JDH-BYG Holding ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2016-12-22 fjernes Legale ejere: Jørgen Dalgas Hedeager (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-12-22 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Dalgas Hedeager (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2016-12-21 fjernes Reelle ejere: Jørgen Dalgas Hedeager (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høeg Hagens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2012-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Høeg Hagens Vej 1, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høeg Hagens Vej 1, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-09 tilføjes Direktion: Jørgen Dalgas Hedeager (direktør) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2011-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømre- og snedkervirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2011-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2011-12-08)
Den 2011-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2011-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Legale ejere: Jørgen Dalgas Hedeager (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2011-11-09 tilføjes Navne: JDH-BYG ApS (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2011-11-09 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Dalgas Hedeager (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2011-11-09 tilføjes Stiftere: Jørgen Dalgas Hedeager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2011-11-09 tilføjes Vedtægter: 2011-11-09 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2011-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2011-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)