Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Helge Christiansen | 16.12.2020 | direktør |
Christian Høgh Christiansen | 11.11.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henriette Stensgaard Kristensen | 11.11.2011 | 06.12.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Høgh Christiansen | 11.11.2011 | 16.12.2020 | bestyrelse |
Henriette Stensgaard Kristensen | 11.11.2011 | 16.12.2020 | bestyrelse |
Claus Helge Christiansen | 11.11.2011 | 16.12.2020 | bestyrelse |
Christian Hans Eyvind Christiansen | 11.11.2011 | 08.04.2020 | formand |
Lars Bo Vedel Nørgaard | 11.11.2011 | 06.12.2012 | bestyrelse |