Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Feldthus | 30.04.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rami Levin | 22.01.2020 | 30.04.2022 | adm. dir |
Thomas Feldthus | 25.04.2013 | 24.03.2020 | direktør |
Jørgen Drejer | 25.04.2013 | 22.01.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Sørensen Haurum | 29.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pierandrea Muglia | 25.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Drejer | 20.05.2022 | formand |
Anna Helena Constance Ljung | 19.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Karl Johan Bertil Sundberg | 16.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Edwin Hoffman | 16.09.2021 | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Edward Carey Saltzman | 29.05.2019 | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Joseph Donald deBethizy | 19.01.2018 | 20.05.2022 | formand |
Claus Tycho Bræstrup | 19.01.2018 | 06.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Leif Jan Eugen Andersson | 28.01.2014 | 24.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Drejer | 25.04.2013 | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Tycho Bræstrup | 25.04.2013 | 18.01.2018 | formand |
Anker Gunvald Lundemose | 25.04.2013 | 16.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Feldthus | 25.04.2013 | 16.09.2016 | bestyrelsesmedlem |