Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlehaven 69, 2500 Valby (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-08 fjernes Navne: COPENHAGEN MANAGEMENT INSTITUTE FONDEN (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Revisor: PWC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Bestyrelse: Niels Henrik Jensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Direktion: Jens Havmand Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-20 tilføjes Direktion: Jens Havmand Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-20 fjernes Direktion: Anders Klamer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlehaven 69, 2500 Valby (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 44, 1171 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-12 tilføjes Direktion: Anders Klamer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Direktion: Jesper Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-01-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 44, 1171 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Henrik Jensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Direktion: Jesper Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Formål: Fonden har til formål at udvikle, implementere og i samarbejde med business-skoler mv. i Skandinavien og den øvrige verden at drive internationale erhvervslederuddannelser på højt niveau (masterniveau), at formidle dette samarbejde overfor erhvervsvirksomheder, og at tilrettelægge andre uddannelsesaktiviteter, som støtter ovennævnte formål. Fonden har desuden til formål at drive forskningsbaseret efteruddannelsesvirksomhed og udføre forsknings- og udviklingsopgaver og yde vejledninger og service i forbindelse hermed til erhvervsvirksomheder, institutioner, organisationer mv. Fonden vil gennem sine uddannelsesaktiviteter søge at skabe et økonomisk overskud, som udover konsolidering af fonden og opretholdelse og udvikling af fondens aktiviteter anvendes til løbende uddelinger til at støtte udvikling af lederuddannelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Navne: COPENHAGEN MANAGEMENT INSTITUTE FONDEN (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Revisor: PWC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Vedtægter: 2011-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)