Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-07-28 sletter virksomheden Ejerskaber: POLYFOSS PLASTIC A/S. (offentliggjort 2016-08-27)
Den 2020-07-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøtø Strandvej 2, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Weidekampsgade 6, 2300 København S (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-10-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, industri og investering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 tilføjes Vedtægter: 2012-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Navne: ERF 31 ApS (offentliggjort 2012-01-04)
Den 2011-12-30 fjernes Navne: ERF 31 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2011-12-05)
Den 2011-12-05 tilføjes Navne: ERF 31 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2011-12-05)
Den 2011-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Weidekampsgade 6, 2300 København S (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2011-12-05 tilføjes Direktion: Erik Frikov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Legale ejere: Erik Frikov (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2011-12-04 fjernes Legale ejere: Erik Frikov (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2011-12-02 tilføjes Legale ejere: Erik Frikov (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2011-12-05 tilføjes Reelle ejere: Erik Frikov (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2011-12-05 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-05)
Den 2011-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)