Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 12, 1., 6623 Vorbasse (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-25 fjernes Direktion: Kenth Killendahl Eeg Sonne Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-25 fjernes Navne: RENOVERINGSEXPERTEN ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Stiftere: Kim Stefan Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 12, 1., 6623 Vorbasse (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornholm 9, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2014-03-18)
Den 2014-03-18 tilføjes Direktion: Kenth Killendahl Eeg Sonne Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-18 fjernes Direktion: Kim Stefan Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er opkøb af virksomheder m.v. med henblik på fortsat drift. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-18 tilføjes Navne: RENOVERINGSEXPERTEN ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-17 fjernes Navne: TORNHOLM INVEST ApS (offentliggjort 2014-03-18)
Den 2014-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-18 tilføjes Vedtægter: 2014-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornholm 9, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2014-03-18)
Den 2014-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 90, 6040 Egtved (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2014-01-06 tilføjes Direktion: Kim Stefan Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-06 fjernes Direktion: Michael Friis Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 90, 6040 Egtved (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2013-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 20, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-06-04)
Den 2013-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 20, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-06-04)
Den 2013-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornholm 9, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-05 tilføjes Direktion: Michael Friis Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-05 fjernes Direktion: Kim Stefan Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 fjernes Kontaktoplysninger: kimstefanc@gmail.com (offentliggjort 2011-11-21)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornholm 9, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-09 tilføjes Direktion: Kim Stefan Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kimstefanc@gmail.com (offentliggjort 2011-11-21)
Den 2011-11-09 tilføjes Navne: TORNHOLM INVEST ApS (offentliggjort 2014-03-18)
Den 2011-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Stiftere: Kim Stefan Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)