Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOUIS NIELSEN GRINDSTED ApS. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2011-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: LOUIS NIELSEN GRINDSTED ApS. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOUIS NIELSEN GRINDSTED ApS. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2019-11-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-21 tilføjes Legale ejere: Heinz Mikael Wohlert Eisig (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-10-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-10-03)
Den 2014-10-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-03)
Den 2013-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i anparter/aktier i datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 tilføjes Vedtægter: 2013-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibes Alle 14, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-07 tilføjes Direktion: Heinz Mikael Wohlert Eisig (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-03)
Den 2011-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Navne: EISIG HOLDING ApS (offentliggjort 2011-11-07)
Den 2011-11-07 tilføjes Reelle ejere: Heinz Mikael Wohlert Eisig (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2011-11-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Stiftere: Heinz Mikael Wohlert Eisig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-07)
Den 2011-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)