Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 tilføjes Legale ejere: ANNA & DITLEV SIBAST HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-01 fjernes Legale ejere: Golan Holding ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-01 tilføjes Reelle ejere: Anna Grønbek Sibast, Ditlev Sibast Holst-Jensen (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-05-31 fjernes Legale ejere: ANNA & DITLEV SIBAST HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-05-31 fjernes Reelle ejere: Anna Grønbek Sibast, Ditlev Sibast Holst-Jensen (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbakkevej 17, 2840 Holte (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kobbelhave 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: ANNA & DITLEV SIBAST HOLDING ApS, Golan Holding ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anna Grønbek Sibast, Ditlev Sibast Holst-Jensen (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: ANNA & DITLEV SIBAST HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Anna Grønbek Sibast, Ditlev Sibast Holst-Jensen (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kobbelhave 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kobbelhave 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kobbelhave 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2015-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovtoftebakken 29, 2830 Virum (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-30 tilføjes Hjemmeside: www.sibast-furniture.com (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: sibast@sibast-furniture.com (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2014-11-12 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovtoftebakken 29, 2830 Virum (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2011-11-04 tilføjes Direktion: Anna Grønbek Sibast (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere, markedsføre og sælge møbler designet af Helge Sibast. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2012-02-08)
Den 2011-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Legale ejere: ANNA & DITLEV SIBAST HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2011-11-04 tilføjes Navne: SIBAST FURNITURE ApS (offentliggjort 2011-11-07)
Den 2011-11-04 tilføjes Reelle ejere: Anna Grønbek Sibast, Ditlev Sibast Holst-Jensen (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2011-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-11-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Stiftere: Ditlev Sibast Holst-Jensen, Anna Grønbek Sibast (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Vedtægter: 2011-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-07)
Den 2011-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)