Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Bibranche | Hovedbranche | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-11-15 Statstidende Dekret
Den 2023-10-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Salim Mohammed Saidi (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-12-04 tilføjes Bibranche: Frugt- og grøntforretninger (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2022-12-04 tilføjes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-04 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med frugt og grøntsager (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2022-12-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2022-07-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørskætten 20, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersbuen 2, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 tilføjes Hjemmeside: yfp.dk (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: Yfpapsdk@gmail.com (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-12-08 tilføjes Binavne: Your Food Partners ApS, Your Food Partner ApS, Yfp.dk ApS, Y.F.P ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-23 tilføjes Direktion: Salim Mohammed Saidi (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2020-11-23 fjernes Direktion: Hava Topac (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-23 tilføjes Navne: YFP ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-22 fjernes Navne: M.S. INTERNATIONAL FOOD ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-23 tilføjes Vedtægter: 2020-11-23 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-01 tilføjes Legale ejere: Salim Mohammed Saidi (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-01 tilføjes Reelle ejere: Salim Mohammed Saidi (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-10-31 fjernes Legale ejere: Hava Topac (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-10-31 fjernes Reelle ejere: Hava Topac (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-15 tilføjes Direktion: Hava Topac (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-11-15 fjernes Direktion: Mustafa Al Shawi (direktør) (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-11-15 tilføjes Reelle ejere: Hava Topac (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-15 fjernes Reelle ejere: Mustafa Al Shawi (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-11-15 fjernes Legale ejere: Mustafa Al Shawi (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-15 tilføjes Legale ejere: Hava Topac (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersbuen 2, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2018-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Litauen Alle 13, 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Litauen Alle 13, 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vognmandsmarken 17, 3. mf., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-25 tilføjes Direktion: Mustafa Al Shawi (direktør) (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2017-09-25 fjernes Direktion: Mohammad Savar Ghanbari (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-25 tilføjes Legale ejere: Mustafa Al Shawi (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2017-09-25 tilføjes Reelle ejere: Mustafa Al Shawi (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2017-09-25 fjernes Reelle ejere: Mohammad Savar Ghanbari (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-08-01 tilføjes Navne: M.S. INTERNATIONAL FOOD ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2017-08-01 tilføjes Vedtægter: 2017-08-01 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2017-07-31 fjernes Navne: KOHSARAN ApS (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-19 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Savar Ghanbari (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vognmandsmarken 17, 3. mf., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2011-11-04 tilføjes Direktion: Mohammad Savar Ghanbari (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er en gros- og detail handel med fødevarer, herunder import og eksport samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2011-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Navne: KOHSARAN ApS (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2011-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Stiftere: Mohammad Savar Ghanbari (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2011-11-04 tilføjes Vedtægter: 2011-11-04 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2011-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-04)
Den 2011-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)