Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-01-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-01-18 tilføjes Legale ejere: JOSIASSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-18 fjernes Legale ejere: EduMed Group AB (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-17 fjernes Legale ejere: JOSIASSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-18 tilføjes Reelle ejere: Niels Henrik Josiassen (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-17 fjernes Reelle ejere: Niels Henrik Josiassen (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-11 tilføjes Reelle ejere: Claus Moseholm (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-10 fjernes Reelle ejere: Claus Moseholm (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 544.559,00 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-04 tilføjes Legale ejere: JOSIASSEN HOLDING ApS, EduMed Group AB, LVRC ApS, CBR 2 Holding ApS (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2020-06-03 fjernes Legale ejere: LVRC ApS, JOSIASSEN HOLDING ApS, CBR 2 Holding ApS, EduMed Group AB (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-04 tilføjes Reelle ejere: Claus Moseholm, Claus Moseholm, Niels Henrik Josiassen, Jacob Gadegård Jacobsen (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-03 fjernes Reelle ejere: Claus Moseholm, Niels Henrik Josiassen, Jacob Gadegård Jacobsen (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-04 tilføjes Vedtægter: 2020-06-04 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 354.766,00 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-06-17 tilføjes Legale ejere: EduMed Group AB (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-06-17 tilføjes Reelle ejere: Claus Moseholm, Niels Henrik Josiassen, Jacob Gadegård Jacobsen (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-06-16 fjernes Reelle ejere: Claus Moseholm, Niels Henrik Josiassen, Jacob Gadegård Jacobsen (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-17 tilføjes Vedtægter: 2019-06-17 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 43, 2., 1620 København V (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Amalievej 12, 1875 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-09 tilføjes Legale ejere: CBR 2 Holding ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-04-09 fjernes Legale ejere: CBR HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-29 tilføjes Vedtægter: 2017-12-29 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 223.999,00 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2017-07-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2017-07-27 tilføjes Vedtægter: 2017-07-27 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-07-27 fjernes Bestyrelse: Daniel Sigrist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-14 tilføjes Legale ejere: CBR HOLDING ApS, LVRC ApS, JOSIASSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-07-14 fjernes Legale ejere: SIGRIST HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-07-13 fjernes Legale ejere: JOSIASSEN HOLDING ApS, LVRC ApS, CBR HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 159.999,00 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Legale ejere: JOSIASSEN HOLDING ApS, LVRC ApS, CBR HOLDING ApS, SIGRIST HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2015-12-20 fjernes Legale ejere: CBR HOLDING ApS, SIGRIST HOLDING ApS, JOSIASSEN HOLDING ApS, LVRC ApS (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Vedtægter: 2015-12-21 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2015-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-04-01 (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2015-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2015-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2015-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amalievej 12, 1875 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2015-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Haralds Allé 83, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2015-02-19 tilføjes Bestyrelse: Daniel Sigrist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-19 tilføjes Direktion: Niels Henrik Josiassen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-19 fjernes Direktion: Jacob Gadegård Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at produce software til digital opgaveretning til uddannelsessektoren og herefter efter ledelesens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 133.333,00 (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2015-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-19 tilføjes Legale ejere: JOSIASSEN HOLDING ApS, LVRC ApS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-02-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2015-02-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren, to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-19 tilføjes Vedtægter: 2015-02-19 (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2015-02-04 tilføjes Reelle ejere: Claus Moseholm, Niels Henrik Josiassen, Jacob Gadegård Jacobsen (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2014-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-01 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2011-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Haralds Allé 83, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2011-11-03 tilføjes Direktion: Jacob Gadegård Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-03-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-03 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-11-03 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2011-11-04)
Den 2011-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-11-03 tilføjes Legale ejere: CBR HOLDING ApS, SIGRIST HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2011-11-03 tilføjes Navne: EASY CORRECT ApS (offentliggjort 2011-11-03)
Den 2011-11-03 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2011-11-03 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2011-11-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-11-03 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-11-03 tilføjes Stiftere: SIGRIST HOLDING ApS, CBR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-03)
Den 2011-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)