Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Broloftet 19, 4. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglsang Allé 15, 4. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2011-10-11 sletter virksomheden Ejerskaber: INTER LINE IMPORT/EXPORT ApS. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2011-10-11 sletter virksomheden Ejerskaber: KLM EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2022-01-30)
Den 2013-06-21 sletter virksomheden Ejerskaber: MP DENMARK A/S. (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2015-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: JE 1 A/S. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2016-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: MP DENMARK A/S. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2016-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bytoften 68 ApS. (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2022-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bidco Vækst-Invest II ApS. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglsang Allé 15, 4. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglsang Allé 15, 4. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglsang Allé 15, 4. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglsang Allé 15, 4. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-02 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglsang Allé 15, 4. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2016-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Byvangen 211, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2015-06-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-06-25 tilføjes Vedtægter: 2015-06-25 (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-06-25 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2012-03-23)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvangen 211, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2011-10-11 tilføjes Direktion: Morten Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-11 tilføjes Legale ejere: Morten Bundgaard (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2011-10-11 tilføjes Navne: MORTEN BUNDGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2011-11-03)
Den 2011-10-11 tilføjes Reelle ejere: Morten Bundgaard (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2011-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2011-10-11 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2011-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-11 tilføjes Vedtægter: 2011-10-11 (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2011-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-03)
Den 2011-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)