Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Åkærsvej 1, 8410 Rønde (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-06 fjernes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-06 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-06 fjernes Legale ejere: L-F HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-06 fjernes Navne: PV-SUN ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-06 fjernes Reelle ejere: Lars Frederiksen (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-06 fjernes Stiftere: L-F HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Lars Frederiksen (adm. dir) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-28 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-26 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkærsvej 1, 8410 Rønde (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Direktion: Lars Frederiksen (adm. dir) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med import, eksport, detailhandel, grosistvirksomhed, montagevirksomhed, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Legale ejere: L-F HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Navne: PV-SUN ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Frederiksen (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Stiftere: L-F HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2011-11-01 tilføjes Vedtægter: 2011-11-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-01)