Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Enggårdstoften 103, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-26 fjernes Kontaktoplysninger: em@elkaer.eu (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-26 fjernes Navne: MCG-TECHNOLOGY ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 fjernes Stiftere: ELKÆR-INVEST1 ApS, CANCERPLAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 fjernes Bestyrelse: Elkær Mathiassen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 fjernes Direktion: Elkær Mathiassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-01 fjernes Bestyrelse: Mikael Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enggårdstoften 103, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Bestyrelse: Mikael Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Direktion: Elkær Mathiassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning, handel, investering og servicevirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: em@elkaer.eu (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Navne: MCG-TECHNOLOGY ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Stiftere: ELKÆR-INVEST1 ApS, CANCERPLAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Vedtægter: 2011-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)