Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 tilføjes Reelle ejere: Duan Wei (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Reelle ejere: Duan Wei (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-10-10 tilføjes Reelle ejere: Duan Wei (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 58, 2., 1112 København K (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 34, 4. th., 1620 København V (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-22 tilføjes Direktion: Morten Edvard Wulff (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-22 fjernes Direktion: Andries Petrus Jacobus Els (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-18 tilføjes Legale ejere: Eurocore B.V. (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-09-18 fjernes Legale ejere: DR. ZELIG ApS (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-09-17 fjernes Legale ejere: Eurocore B.V. (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-24 tilføjes Vedtægter: 2017-04-24 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-22 tilføjes Direktion: Andries Petrus Jacobus Els (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2016-08-22 fjernes Direktion: Wei (Robin) Duan (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Direktion: Wei (Robin) Duan (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-08 fjernes Direktion: Luke Aviet (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-08 tilføjes Bestyrelse: Wei (Robin) Duan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 fjernes Bestyrelse: Jimmy Fussing Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-08 tilføjes Legale ejere: Eurocore B.V., DR. ZELIG ApS (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-30 tilføjes Vedtægter: 2015-03-30 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-23 tilføjes Vedtægter: 2015-02-23 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 34, 4. th., 1620 København V (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2015-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 147, 1., 1432 København K (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere analysesoftware for online spiludviklere og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 74.067,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af selskabets administrerende direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlende bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-10-14 tilføjes Vedtægter: 2014-10-14 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2014-10-01 tilføjes Direktion: Luke Aviet (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-01 fjernes Direktion: Morten Edvard Wulff (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-21 tilføjes Bestyrelse: Luke James Aviet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-21 fjernes Bestyrelse: Morten Edvard Wulff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 64.068,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2014-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2014-03-28 fjernes Revisor: Statsautoriseret revisor Søren Cortsen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-16 tilføjes Bestyrelse: Tommy Ahlers (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-03 tilføjes Bestyrelse: Jimmy Maymann- Holler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-03 fjernes Bestyrelse: Joseph Nivaro (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 21.994,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 17.138,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-17 tilføjes Bestyrelse: Joseph Nivaro (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 15.278,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 147, 1., 1432 København K (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2011-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 110, 1. tv., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mew@gameanalytics.com (offentliggjort 2011-11-11)
Den 2011-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 110, 1. tv., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-10-20 tilføjes Direktion: Morten Edvard Wulff (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-20 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-10-20 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2011-11-02)
Den 2011-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 12.222,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-10-20 tilføjes Navne: GAME ANALYTICS ApS (offentliggjort 2011-11-01)
Den 2011-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-10-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-10-20 tilføjes Revisor: Statsautoriseret revisor Søren Cortsen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-10-20 tilføjes Stiftere: GA FOUNDERS ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-01)
Den 2011-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)