Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Revisor | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-27 tilføjes Bestyrelse: Eugene De Meillon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-06-27 fjernes Bestyrelse: Jan Harm Huyser (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-04-01 tilføjes Direktion: Søren Odgaard Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-03-31 fjernes Direktion: Eugene De Meillon (direktør) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-06-13 tilføjes Legale ejere: Easysure Denmark A/S (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-13 fjernes Legale ejere: easySure Forsikringsformidler A/S (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 tilføjes Bestyrelse: Jan Harm Huyser (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2023-03-30 fjernes Bestyrelse: Eugene De Meillon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-11-24 tilføjes Direktion: Eugene De Meillon (direktør) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2022-11-24 fjernes Direktion: Ivar Sperling (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-28 tilføjes Bestyrelse: Henrik Kleis (formand) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-27 fjernes Bestyrelse: Henrik Kleis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-10-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Kleis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2020-10-30 fjernes Bestyrelse: Lars Kromand (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-30 tilføjes Direktion: Ivar Sperling (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2020-10-30 fjernes Direktion: Pelle Martin Smidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-30 tilføjes Legale ejere: easySure Forsikringsformidler A/S (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2020-10-29 fjernes Legale ejere: easySure Forsikringsformidler A/S (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-09 tilføjes Legale ejere: easySure Forsikringsformidler A/S (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-09 fjernes Legale ejere: SMIDT & KROMAND HOLDING A/S, NEM FORSIKRING A/S (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-30 fjernes Reelle ejere: Pelle Martin Smidt, Lars Kromand (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-28 tilføjes Hjemmeside: www.pi-applications.dk (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@pi-applications.dk (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-27 fjernes Kontaktoplysninger: mail@partnerinsurance.dk (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-18 tilføjes Binavne: PI A/S (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Navne: PI Applications A/S (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-10 fjernes Navne: PARTNER INSURANCE A/S (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Vedtægter: 2015-05-11 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: SMIDT & KROMAND HOLDING A/S, NEM FORSIKRING A/S (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Pelle Martin Smidt, Lars Kromand (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@partnerinsurance.dk (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2013-12-01 fjernes Bestyrelse: Michael Pirajá Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-30 fjernes Kontaktoplysninger: mil@zitcom.dk (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med henblik på salg af softwareløsninger. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 tilføjes Vedtægter: 2013-09-25 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2013-09-24 fjernes Bestyrelse: Emmett Prexus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-17 fjernes Binavne: NEXT SOFT A/S, NEXT INSURANCE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-16 tilføjes Bestyrelse: Carsten Møller Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-08 tilføjes Navne: PARTNER INSURANCE A/S (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2011-12-07 fjernes Navne: NEM SOFT A/S (offentliggjort 2011-11-01)
Den 2011-11-16 tilføjes Bestyrelse: Lars Kromand (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-16 tilføjes Direktion: Pelle Martin Smidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-16 fjernes Direktion: Lars Kromand (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2011-11-07)
Den 2011-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2011-10-31 tilføjes Bestyrelse: Emmett Prexus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-31 tilføjes Binavne: NEXT SOFT A/S, NEXT INSURANCE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 tilføjes Direktion: Lars Kromand (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: mil@zitcom.dk (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2011-10-31 tilføjes Navne: NEM SOFT A/S (offentliggjort 2011-11-01)
Den 2011-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-10-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2011-10-31 tilføjes Stiftere: SMIDT & KROMAND HOLDING A/S, Emmett Prexus (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-11-01)
Den 2011-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)