Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-10-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PIESZAK ApS. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-22 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-19 tilføjes Legale ejere: Henriette Merrild Pieszak (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2011-11-19 tilføjes Reelle ejere: Henriette Merrild Pieszak (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2011-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Skartved 11, 6091 Bjert (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-19 tilføjes Direktion: Henriette Merrild Pieszak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2011-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 tilføjes Navne: HSPZ HOLDING ApS (offentliggjort 2011-10-31)
Den 2011-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-10-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2011-10-19 tilføjes Stiftere: Henriette Merrild Pieszak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 tilføjes Vedtægter: 2011-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-31)
Den 2011-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)