Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Clausens Allé 1, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariavænget 7, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-07-17 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-02 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-07-17 tilføjes Kontaktoplysninger: Lasse.Bork.Schmidt@mail.dk (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-02 fjernes Kontaktoplysninger: Lasse.Bork.Schmidt@mail.dk (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-07-17 tilføjes Navne: Konservativ Ungdom på Fyn (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-02 fjernes Navne: Konservativ Ungdom på Fyn (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-07-17 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-02 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2018-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariavænget 7, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2018-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Thuresensgade 33, st. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: Lasse.Bork.Schmidt@mail.dk (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2018-11-07 fjernes Kontaktoplysninger: michaelnielsen@galnet.dk (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-08 tilføjes Navne: Konservativ Ungdom på Fyn (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2018-11-07 fjernes Navne: Konservativ Ungdom på fyn (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2011-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thuresensgade 33, st. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2011-11-09 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2011-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: michaelnielsen@galnet.dk (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2011-11-09 tilføjes Navne: Konservativ Ungdom på fyn (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2011-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-07-02)