Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2017-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 1, 7790 Thyholm (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Kirsten.Graversgaard@gmail.com (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 1, 7790 Thyholm (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2016-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: Kjeld.Graversgaard@gmail.com (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 1, 7790 Thyholm (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2011-12-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-01 tilføjes Interessenter: Peter Noer, Kjeld Ejner Graversgård-Knudsen (offentliggjort 2011-12-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Kjeld.Graversgaard@gmail.com (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2011-12-01 tilføjes Navne: Lødderup Mølle I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-01 tilføjes Reelle ejere: Kjeld Ejner Graversgård-Knudsen, Peter Noer (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2011-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)