Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rasmus Ellegaard Haukrogh(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rasmus Ellegaard Haukrogh | 01.09.2019 | Åvej 5, 3500 Værløse |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ground Control | 33979746 | Aktiv | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Shuli Nordbek | 39819392 | Aktiv | Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst (900200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
18.05.2015 | 3,27 (km) | Frejasgade 1, 2200 København N | Sønder Boulevard 20, 1720 København V |
24.09.2019 | 18,57 (km) | Sønder Boulevard 20, 1720 København V | Åvej 5, 3500 Værløse |
Ground Control. |
Sidst opdateret den 19.05.2015 og angivet som gældende fra 18.05.2015 (3429 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
GROUND account I/S | 32054609 |
Ground ApS | 41451270 |
Groundbreaker | 36102977 |
Groundbreaker Software ApS | 40176322 |
Ground Control | 33979746 |
GROUNDCONTROL ApS | 32269265 |
Grounded Mom | 41056371 |
Grounder ApS | 37974145 |
GroundFix ApS | 39002299 |
Groundfloor Copenhagen | 33608780 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Ellegaard Haukrogh(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rasmus Ellegaard Haukrogh(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |