Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2016-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Heimstaden Dalgasparken ApS. (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2019-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-05-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-05-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-05-07 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Erling Thomsen (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2011-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgdalsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2011-10-24 tilføjes Direktion: Klaus Dam (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding virksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Legale ejere: Klaus Dam (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Navne: KD HOLDING SILKEBORG ApS (offentliggjort 2011-10-26)
Den 2011-10-24 tilføjes Reelle ejere: Klaus Dam (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2011-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2011-10-24 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Erling Thomsen (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2011-10-24 tilføjes Stiftere: Klaus Dam (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Vedtægter: 2011-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-26)
Den 2011-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)