Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Kapital | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-07 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-07 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2014-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SN-INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2017-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SN-Transport Esbjerg ApS. (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Vedtægter: 2018-12-20 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: LSN Copenhagen ApS, Kasper Steen Nielsen ApS, KSN INVEST ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-01 tilføjes Reelle ejere: Kasper Steen Sønderby Nielsen, Lasse Steen Ploug Nielsen, Kim Steen Nielsen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-30 fjernes Legale ejere: LSN Copenhagen ApS, Kasper Steen Nielsen ApS, KSN INVEST ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-30 fjernes Reelle ejere: Kasper Steen Sønderby Nielsen, Lasse Steen Ploug Nielsen, Kim Steen Nielsen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-28 tilføjes Legale ejere: KSN INVEST ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2016-09-27 fjernes Legale ejere: KSN INVEST ApS, Kasper Steen Sønderby Nielsen, Lasse Steen Ploug Nielsen (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-28 tilføjes Reelle ejere: Kim Steen Nielsen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2016-06-29 tilføjes Legale ejere: LSN Copenhagen ApS, Kasper Steen Nielsen ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2016-06-29 tilføjes Reelle ejere: Kasper Steen Sønderby Nielsen, Lasse Steen Ploug Nielsen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-15 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2014-05-15 fjernes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Kasper Steen Sønderby Nielsen, Lasse Steen Ploug Nielsen (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2013-09-25 tilføjes Bestyrelse: Annette Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendomme, aktier og anparter samt hermed relateret virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 tilføjes Vedtægter: 2013-09-25 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2013-07-05 tilføjes Legale ejere: KSN INVEST ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-07-04 fjernes Legale ejere: KSN INVEST ApS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2011-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldursgade 24, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-21 tilføjes Direktion: Kim Steen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-21 tilføjes Legale ejere: KSN INVEST ApS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2011-10-21 tilføjes Navne: STEEN INVEST ApS (offentliggjort 2011-10-25)
Den 2011-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-10-21 tilføjes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-21 tilføjes Stiftere: KSN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-25)
Den 2011-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)