Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: ASBP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Anne Sofie Brandi Petersen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2011-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: KSP HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2018-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2018-05-29 tilføjes Vedtægter: 2018-05-29 (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2018-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Bundgaards Vej 1, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 54, 1. tv., 1360 København K (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2017-12-05 fjernes Revisor: SKATTEINFORM V/INGE NILSSON, SKATTEINFORM STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-01 tilføjes Direktion: Anders Ole Bendtsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-01 fjernes Direktion: Anne Sofie Brandi Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-21 tilføjes Revisor: SKATTEINFORM STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2013-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 54, 1. tv., 1360 København K (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2013-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 9, 2. th., 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-24 tilføjes Legale ejere: Anne Sofie Brandi Petersen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2011-11-24 tilføjes Reelle ejere: Anne Sofie Brandi Petersen (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2011-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 9, 2. th., 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-24 tilføjes Direktion: Anne Sofie Brandi Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-25)
Den 2011-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Navne: SOBRA INVEST ApS (offentliggjort 2011-10-25)
Den 2011-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2011-10-24 tilføjes Revisor: SKATTEINFORM V/INGE NILSSON (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2011-10-24 tilføjes Stiftere: Anne Sofie Brandi Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Vedtægter: 2011-10-24 (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2011-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-25)
Den 2011-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)