Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Brian Lyngholm Andersen | 06.10.2011 | |
Dorte Michelsen | 06.10.2011 | |
Henrik Nørgaard | 06.10.2011 | |
Jacob Beyer Nørgaard | 06.10.2011 | |
Kim Bo Wellendorph | 06.10.2011 | |
Mona Lyngholm Bach | 06.10.2011 | |
Orla Johnsen | 06.10.2011 | |
Søren René Kristiansen | 06.10.2011 | |
Thomas Michael Raklev | 06.10.2011 | |
Ulrik Jon Jonsen | 06.10.2011 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Momentum Komplementar ApS (CVR 36021241) | NORMAL | 01.07.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Momentum Energy Germany GmbH & Co. KG | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Carsten Bach | 31.08.2022 | 01.07.2023 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Dorte Nørgaard | 09.02.2022 | 01.07.2023 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Carsten Bach | 26.01.2021 | 30.08.2022 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Henrik Nørgaard | 31.12.2013 | 09.02.2022 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Brian Lyngholm Andersen | 06.10.2011 | 01.07.2023 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Thomas Michael Raklev | 06.10.2011 | 01.07.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Kim Bo Wellendorph | 06.10.2011 | 01.07.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Ulrik Jon Jonsen | 06.10.2011 | 01.07.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Dorte Michelsen | 06.10.2011 | 01.07.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Jacob Beyer Nørgaard | 06.10.2011 | 01.07.2023 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Søren René Kristiansen | 06.10.2011 | 31.08.2022 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Mona Lyngholm Bach | 06.10.2011 | 26.01.2021 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
K/S VINDINVEST 30 (CVR 31470161) | NORMAL | 13.04.2012 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |