Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rico Andersen(virk.: 22) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Martin Hegelund Møller(virk.: 29) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Martin Buch Thorborg(virk.: 34) | 8,82 % | 11,76 % | 11,76 % | 20,59 % |
Nicolai Frisch Erichsen(virk.: 23) | 4,55 % | 4,55 % | 4,55 % | 9,09 % |
Maximilian Frimmer Servé(virk.: 16) | 18,75 % | 18,75 % | 18,75 % | 25,00 % |
Pct. | 9,65 % | 11,02 % | 11,02 % | 17,93 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rico Andersen | ||
Martin Hegelund Møller | 20.08.2021 | Pilestræde 35F, 1112 København K |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Martin Buch Thorborg | 01.03.2017 | Skodsborg Strandvej 288, 2942 Skodsborg |
Maximilian Frimmer Servé | 01.09.2021 | Gl. Klausdalsbrovej 490, 2730 Herlev |
Nicolai Frisch Erichsen | 31.08.2023 | Papirøen 51, 1436 København K |
Aktive virksomheder: (11) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AGERAS A/S | 33966369 | NORMAL | Webportaler (631200) |
Addora Holding ApS | 39947501 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Ageras DK ApS | 33239106 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Ageras Finance Holding ApS | 42409618 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Ageras Salary ApS | 37628409 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Heartland Estate ApS | 39718138 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Kontist ApS | 37134775 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
Larslejsstræde 15 ApS | 39533855 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Luxury Wine I/S | 43691732 | Aktiv | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
Mari Invest ApS | 38412469 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Wæbersvej 22 ApS | 41746610 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.01.2012 | 1,86 (km) | Falkoner Alle 15, 2000 Frederiksberg | Nattergalevej 6, 2400 København NV |
27.05.2013 | 0,65 (km) | Nattergalevej 6, 2400 København NV | Hillerødgade 30A, 2200 København N |
03.07.2015 | 4,62 (km) | Hillerødgade 30A, 2200 København N | Nygårdsvej 5, 2100 København Ø |
04.05.2018 | 4,16 (km) | Nygårdsvej 5, 2100 København Ø | Vesterbrogade 1E, 1620 København V |
04.03.2024 | 0,87 (km) | Vesterbrogade 1E, 1620 København V | Fiolstræde 17B, 1171 København K |
AGERAS A/S. |
Sidst opdateret den 08.02.2016 og angivet som gældende fra 25.01.2016 (3158 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Age of Geek | 40223827 |
Age of Society | 36218835 |
Agera Ejendomme ApS | 43947834 |
Agera Invest ApS | 43911961 |
AGERAS A/S | 33966369 |
Ageras DK ApS | 33239106 |
Ageras Finance ApS | 42328944 |
Ageras Finance Holding ApS | 42409618 |
Ageras Salary ApS | 37628409 |
AGERBAK | 15304286 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rico Andersen(virk.: 22) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Martin Hegelund Møller(virk.: 29) Bestyrelsesmedlem | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Pct. | 76 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Buch Thorborg(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden. | 23 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Nicolai Frisch Erichsen(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Maximilian Frimmer Servé(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Sum | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Pct. | 66 % | 0 % | 0 % | 18 % | 14 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rico Andersen(virk.: 22) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 12 | 25 | 2 | 11 |
Martin Hegelund Møller(virk.: 29) Bestyrelsesmedlem | 12 | 20 | 2 | 20 |
Sum | 24 | 45 | 4 | 31 |
Pct. | 23 % | 43 % | 4 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Martin Buch Thorborg(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden | 31 | 9 | 0 | 12 |
Nicolai Frisch Erichsen(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 12 | 0 | 6 |
Maximilian Frimmer Servé(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 16 | 0 | 10 |
Sum | 55 | 37 | 0 | 28 |
Pct. | 46 % | 31 % | 0 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |