Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2011-10-17 sletter virksomheden Ejerskaber: PROSEDO ApS. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-10-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Restrupvej 48, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-17 tilføjes Direktion: Christian Ringbæk (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder som holdingselskab samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2011-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Legale ejere: Christian Ringbæk (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2011-10-17 tilføjes Navne: CHRISTIAN RINGBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2011-10-17 tilføjes Reelle ejere: Christian Ringbæk (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2011-10-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-10-17 tilføjes Revisor: M2&Co., STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Stiftere: Christian Ringbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Vedtægter: 2011-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2011-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)