Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Vissing | 20.12.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Christian Saaby Mathiasen | 14.10.2011 | 20.12.2016 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Bentsen | 20.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Christian Saaby Mathiasen | 20.12.2016 | formand |
Poul Bentsen | 21.12.2011 | bestyrelse |
Claus Harbo | 14.10.2011 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Christian Saaby Mathiasen | 14.10.2011 | 19.12.2016 | bestyrelse |
Henrik Bentsen | 14.10.2011 | 19.12.2016 | formand |