Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-08 tilføjes Vedtægter: 2021-03-08 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2019-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: LJ DUBAI INVEST ApS. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: VALEO GROUP ApS. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-09-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-26)
Den 2020-09-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-26)
Den 2020-09-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-26)
Den 2020-09-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-23 tilføjes Direktion: Lars Johannesen (direktør) (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-23 fjernes Direktion: Mike Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-23 fjernes Bestyrelse: Lars Johannesen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-06 tilføjes Legale ejere: LJ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-07-06 fjernes Legale ejere: CAREMAKER HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-07-05 tilføjes Reelle ejere: Lars Johannesen (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-07-05 fjernes Reelle ejere: Mike Nielsen (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-07-04 fjernes Reelle ejere: Lars Johannesen (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-03-18 tilføjes Bestyrelse: Louise Bundgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-03-16 fjernes Bestyrelse: Anders Torp (bestyrelse) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-17 tilføjes Reelle ejere: Mike Nielsen (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 30, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 18, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-20 tilføjes Bestyrelse: Mike Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2015-11-19 fjernes Bestyrelse: Mike Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-20 tilføjes Direktion: Mike Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2015-11-20 fjernes Direktion: Søren Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-26)
Den 2015-11-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 18, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2014-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 4, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2014-01-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mike@amsales.dk (offentliggjort 2012-01-06)
Den 2011-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 4, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2011-10-14 tilføjes Bestyrelse: Mike Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2011-10-14 tilføjes Direktion: Søren Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2011-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er etablering og drift af indsamlingsportal samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2012-01-06)
Den 2011-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Legale ejere: CAREMAKER HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2011-10-14 tilføjes Navne: CAREMAKER ApS (offentliggjort 2011-10-18)
Den 2011-10-14 tilføjes Reelle ejere: Lars Johannesen (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2011-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-26)
Den 2011-10-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Stiftere: CAREMAKER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2011-10-14 tilføjes Vedtægter: 2011-10-14 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2011-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-18)
Den 2011-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)