Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 50, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ngbaumgarten@gmail.com (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-04-30 tilføjes Direktion: Nicolai Gottlob Baumgarten (direktør) (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 fjernes Direktion: Morten Steen Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 tilføjes Legale ejere: Baumgarten ApS (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 fjernes Legale ejere: SAMPLAN ApS (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Gottlob Baumgarten (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 fjernes Reelle ejere: Morten Steen Petersen (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolestien 27, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-04-30 fjernes Kontaktoplysninger: msp_sp@stofanet.dk (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2019-11-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 180.000,00 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-18 tilføjes Vedtægter: 2017-11-18 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje udlejningsejendomme og drive udlejningsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en af selskabets direktører (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 tilføjes Vedtægter: 2014-11-21 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2014-11-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-10 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2011-10-17)
Den 2011-10-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: msp_sp@stofanet.dk (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2011-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolestien 27, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2011-10-07 tilføjes Direktion: Morten Steen Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2011-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2011-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 tilføjes Legale ejere: SAMPLAN ApS (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2011-10-07 tilføjes Navne: FIOLGADE 5 ApS (offentliggjort 2011-10-17)
Den 2011-10-07 tilføjes Reelle ejere: Morten Steen Petersen (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2011-10-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 tilføjes Stiftere: SAMPLAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-17)
Den 2011-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)