Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Hovedbranche | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Revisor | Stiftere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-29 fjernes Hovedbranche: Skibsmæglere (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-30 tilføjes Vedtægter: 2021-04-30 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjerget 168, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjerget 168, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive mæglervirksomhed samt handels og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2014-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Vedtægter: 2014-01-22 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2014-01-22 fjernes Revisor: KAPPELSKOV REVISION. GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-10-31 tilføjes Hovedbranche: Skibsmæglere (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2011-10-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-21 fjernes Stiftere: Rune Aagaard Rønning-Bæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Stiftere: Rune Aagaard Rønning-Bæk, Dorthe Gartmann Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjerget 168, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2011-10-14 tilføjes Direktion: Johnny Christiansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Legale ejere: Johnny Christiansen (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2011-10-14 tilføjes Navne: ATN CHARTERING ApS (offentliggjort 2011-10-14)
Den 2011-10-14 tilføjes Reelle ejere: Johnny Christiansen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2011-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Revisor: KAPPELSKOV REVISION. GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-14)
Den 2011-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)