Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: NEWCO SCANBOX DENMARK ApS. (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2015-08-03 sletter virksomheden Ejerskaber: PROFILE PICTURES ApS. (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NEWCO SCANBOX DENMARK ApS. (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 83, 2. th., 1620 København V (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-12 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-06-03 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes Legale ejere: Thorir Snær Sigurjónsson (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes Navne: THOR FILM ApS (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes ObligatoriskEmail: thors@scanbox.com (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-10-01 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes Stiftere: Þórir Snær Sigurjónsson (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-01-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Þórir Snær Sigurjónsson (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje kapitalandele, at fungere som administrationsselskab, og at eje filmrettigheder samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2017-02-09 tilføjes Vedtægter: 2017-02-09 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2017-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2016-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-10-01 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2016-07-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-06-03 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2016-07-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2016-07-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2016-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-06-03 tilføjes Direktion: Þórir Snær Sigurjónsson (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2016-06-03 tilføjes ObligatoriskEmail: thors@scanbox.com (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 fjernes Direktion: Þórir Snær Sigurjónsson (direktion) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2015-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2015-01-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2015-01-08 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2011-10-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2011-10-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 83, 2. th., 1620 København V (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2011-10-12 tilføjes Direktion: Þórir Snær Sigurjónsson (direktion) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2011-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som administrationsselskab samt anden, efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2011-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-12 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2011-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2011-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2011-10-12 tilføjes Legale ejere: Thorir Snær Sigurjónsson (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2011-10-12 tilføjes Navne: THOR FILM ApS (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2011-10-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-10-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-10-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2011-10-12 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2011-10-12 tilføjes Stiftere: Þórir Snær Sigurjónsson (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2011-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2011-10-12 tilføjes Vedtægter: 2011-10-12 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2011-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)