Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Formål | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægervej 24, 8450 Hammel (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolemestervej 9, 8472 Sporup (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2011-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMBI-SKILTE A/S. (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-22 tilføjes Vedtægter: 2015-06-22 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-03-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-03-09 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2014-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: jsbe@brandtrevision.dk (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2014-02-12 tilføjes Direktion: Ole Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-12 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2012-04-25 fjernes Direktion: Ole Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-25 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolemestervej 9, 8472 Sporup (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2011-09-28 tilføjes Direktion: Ole Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i Kombi-Skilte A/S, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden hermed. (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2011-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Legale ejere: Ole Bundgaard (offentliggjort 2018-09-23)
Den 2011-09-28 tilføjes Navne: OLE BUNDGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2011-10-13)
Den 2011-09-28 tilføjes Reelle ejere: Ole Bundgaard (offentliggjort 2018-09-23)
Den 2011-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2011-09-28 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Vedtægter: 2011-09-28 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2011-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-13)
Den 2011-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)