Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Hvidhvask | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-03-01 tilføjes Direktion: Lynsey Ann Blair (direktør) (offentliggjort 2020-04-19)
Den 2020-03-01 fjernes Direktion: Christoffel Alfonsus Maria Mul (direktør) (offentliggjort 2020-04-19)
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 tilføjes Direktion: Christoffel Alfonsus Maria Mul (direktør) (offentliggjort 2020-04-19)
Den 2018-06-18 fjernes Direktion: Remo Gross (direktør) (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-14 tilføjes Vedtægter: 2018-05-14 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-14 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt indgå aftaler omkring videreudlejning heraf. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-21 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-20 fjernes Hovedbranche: Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-21 tilføjes Vedtægter: 2017-08-21 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-28 tilføjes Direktion: Remo Gross (direktør) (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2016-12-28 fjernes Direktion: Dominic Stephen Harrison (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-28 tilføjes Direktion: Dominic Stephen Harrison (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-28 fjernes Direktion: Timothy Regan (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-10 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2012-03-01 tilføjes Hovedbranche: Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2012-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Reelle ejere: Mark Leslie James Dixon (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2011-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2011-10-06 tilføjes Direktion: Timothy Regan (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt at indgå aftaler om videreudlejning. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2011-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 tilføjes Legale ejere: REGUS DENMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2011-10-06 tilføjes Navne: LYNGBY CENTRE ApS (offentliggjort 2011-10-13)
Den 2011-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2011-10-06 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2011-10-06 tilføjes Stiftere: REGUS DENMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2011-10-06 tilføjes Vedtægter: 2011-10-06 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2011-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-13)
Den 2011-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)