Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anthony Gordon Woolrych | 19.07.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ian Michael Woolrych | 20.11.2017 | 19.07.2021 | adm. dir |
Peter Kjelst Sørensen | 20.03.2014 | 20.11.2017 | adm. dir |
Poul Erik Mølgaard Rasmussen | 21.10.2011 | 20.03.2014 | adm. dir |
Peter Kjelst Sørensen | 03.10.2011 | 21.10.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Luplau Woolrych | 20.11.2017 | 19.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Mølgaard Rasmussen | 21.10.2011 | 25.03.2014 | bestyrelse |
Ian Michael Woolrych | 03.10.2011 | 19.07.2021 | formand |
Peter Kjelst Sørensen | 03.10.2011 | 20.11.2017 | bestyrelse |