Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyvelholm 34, 2830 Virum (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Direktion: Peter Andreas Dam (direktion) (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-01 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Legale ejere: Peter Andreas Dam (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Navne: ApS PST 17 NR. 1123 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Dam (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2014-05-13 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2014-05-13 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvelholm 34, 2830 Virum (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2012-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovkrogen 3, 3. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2011-10-18)
Den 2012-02-23 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Dam (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovkrogen 3, 3. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2011-10-18)
Den 2011-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-14 tilføjes Direktion: Peter Andreas Dam (direktion) (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-10-14 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-10-14 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-10-14 tilføjes Vedtægter: 2011-10-14 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2011-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-01 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-10-01 tilføjes Legale ejere: Peter Andreas Dam (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-10-01 tilføjes Navne: ApS PST 17 NR. 1123 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2011-10-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-13)