Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUPPORT-IT NETWORK A/S. (offentliggjort 2015-04-12)
Den 2019-06-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-02 tilføjes Revisor: HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-02 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-04 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB J. GILBERT NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB J. GILBERT NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marievej 42, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-29 tilføjes Direktion: Peter Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-10)
Den 2011-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Legale ejere: Peter Hansen (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2011-09-29 tilføjes Navne: PETER HANSEN 2011 HOLDING ApS (offentliggjort 2011-10-10)
Den 2011-09-29 tilføjes Reelle ejere: Peter Hansen (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2011-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-09-29 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Stiftere: Peter Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Vedtægter: 2011-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-10)
Den 2011-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)